Hanes ariannol SPURGEONS COLLEGE
Rhif yr elusen: 1096721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.00m | £1.32m | £1.87m | £1.19m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.26m | £1.92m | £2.29m | £2.30m | £3.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £61.58k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £858.65k | £338.57k | £774.06k | £184.36k | £276.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £138.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.13m | £890.49k | £973.93k | £886.45k | £802.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £8.40k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.17k | £17.69k | £16.56k | £16.58k | £24.64k | |
|
Incwm - Arall | £6.78k | £76.61k | £109.07k | £104.66k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £699.85k | £83.94k | £574.52k | £32.41k | £101.14k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.21m | £1.89m | £2.27m | £2.27m | £3.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £48.92k | £28.05k | £23.65k | £24.68k | £66.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.78k | £16.49k | £17.24k | £37.87k | £36.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.18k | £7.09k | £7.17k | £7.60k | £7.03k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.