Hanes ariannol OPERA HOLLAND PARK
Rhif yr elusen: 1096273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.39m | £1.58m | £3.15m | £4.01m | £4.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.33m | £1.93m | £3.38m | £4.31m | £4.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £823.45k | £1.06m | £943.99k | £994.51k | £1.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £375.81k | £408.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.53m | £518.39k | £2.19m | £2.59m | £2.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.72k | £5.97k | £19.71k | £46.62k | £88.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £964 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £77.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.91m | £1.59m | £3.29m | £4.11m | £4.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £420.69k | £341.95k | £91.16k | £202.88k | £128.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.55k | £27.37k | £32.53k | £35.75k | £30.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.