Hanes ariannol LIGHTHOUSE HOMES
Rhif yr elusen: 1100256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £1.16m | £1.38m | £1.18m | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £1.09m | £1.16m | £1.19m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.07m | £1.12m | £1.09m | £986.00k | £1.03m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £60.00k | N/A | £2.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.76k | £28.00k | £25.00k | £98.00k | £37.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.08m | £1.13m | £1.35m | £1.08m | £1.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.24k | £2.00k | £3.00k | £2.00k | £2.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £1.09m | £1.16m | £1.19m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.21k | £17.00k | £19.00k | £22.00k | £19.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.