Hanes ariannol YMCA SEFTON
Rhif yr elusen: 1095392
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £861.21k | £833.79k | £830.40k | £725.81k | £501.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £778.70k | £841.14k | £885.61k | £963.58k | £719.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £160.89k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £86.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £134.30k | £101.36k | £97.86k | £0 | £4.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £38.44k | £49.59k | £51.53k | £64.64k | £14.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £672.26k | £663.96k | £661.31k | £642.75k | £377.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.21k | £18.88k | £19.70k | £18.42k | £105.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £25.00k | £0 | £0 | £0 | £4.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £749.33k | £807.81k | £842.55k | £938.39k | £711.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £25.19k | £8.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.00k | £3.30k | £12.42k | £0 | £5.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.