Hanes ariannol M AND M FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1099721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £574.84k | £501.60k | £360.60k | £458.92k | £193.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £521.91k | £344.47k | £229.10k | £270.77k | £152.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £223.25k | £183.05k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £351.59k | £318.55k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £472.37k | £293.27k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.54k | £51.21k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.40k | £1.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £431.44k | £281.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £49.54k | £51.21k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.