ymddiriedolwyr ARTES MUNDI PRIZE LIMITED
Rhif yr elusen: 1097377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Michael Bowen Tooby | Cadeirydd | 27 February 2014 |
|
|
||||
Osei Bonsu | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||
Dr Francesca Olutokunbo Wilson Sobande | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Derek Anthony Howell | Ymddiriedolwr | 16 October 2015 |
|
|||||
ADAM SALKELD | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.