Hanes ariannol POSITIVE ACTION CLIENT SUPPORT LIMITED
Rhif yr elusen: 1099146
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £421.92k | £337.05k | £254.08k | £36.30k | £4.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £341.08k | £336.36k | £280.48k | £95.23k | £17.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £38.50k | £33.00k | £154.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £186.08k | £184.82k | £51.04k | £27.50k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.