ymddiriedolwyr NORTH WALES SCIENCE
Rhif yr elusen: 1102959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasbir Dhesi | Cadeirydd | 18 June 2019 |
|
|
||||
Nigel Williams | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Liam Wynne | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Nigel Jones | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Dr Neil Pickles | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Councillor Terry Evans | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|||||
Leah Maltby | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
Lynda Powell | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.