Hanes ariannol RELATE BEDFORDSHIRE AND LUTON
Rhif yr elusen: 1096688
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £330.87k | £324.68k | £304.82k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £304.80k | £301.16k | £297.26k | £194.85k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £144.00k | £41.85k | £81.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.