Hanes ariannol O DDRWS I DDRWS
Rhif yr elusen: 1098057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £197.73k | £138.47k | £145.16k | £186.74k | £369.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £189.76k | £191.27k | £125.10k | £159.55k | £262.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.47k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £79.64k | £57.82k | £68.62k | £121.86k | £217.48k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.