Hanes ariannol Litter Watch
Rhif yr elusen: 1098378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.65k | £101.60k | £110.93k | £85.69k | £82.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.87k | £105.37k | £117.28k | £91.72k | £89.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.36k | N/A | N/A | £5.67k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.13k | £18.78k | £5.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.