Dogfen lywodraethu THE KIRI TE KANAWA FOUNDATION (UK)
Rhif yr elusen: 1098213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 08 APR 2003 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 06 JUN 2012 AS AMENDED ON 22 MAR 2011 AS AMENDED BY DEED DATED 17 MAY 2019 AS AMENDED BY DEED DATED 03 AUG 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES OR OBJECTS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.