Hanes ariannol NORTH DEVON AGAINST DOMESTIC ABUSE LIMITED
Rhif yr elusen: 1098450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £599.17k | £724.82k | £986.62k | £830.15k | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £661.47k | £687.55k | £684.07k | £796.36k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £186.81k | £334.80k | £356.11k | £564.24k | £662.51k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £442.36k | £616.24k | £897.90k | £709.84k | £878.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £120.11k | £95.57k | £79.65k | £100.93k | £229.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £218 | £273 | £113 | £61 | £2.38k | |
|
Incwm - Arall | £36.49k | £12.74k | £8.96k | £19.33k | £6.69k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £100.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £593.05k | £646.21k | £665.11k | £794.11k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £68.43k | £41.33k | £18.95k | £494 | £552 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.01k | £0 | £1.80k | £1.92k | £8.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.76k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.