Hanes ariannol THE COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE UTTLESFORD
Rhif yr elusen: 1098627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (62 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £239.69k | £443.03k | £434.41k | £483.67k | £736.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £284.13k | £439.51k | £365.64k | £371.77k | £599.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £142.00k | £193.08k | £74.55k | £255.72k | £285.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £15.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £709.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £500 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £599.93k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £81.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.