Hanes ariannol EDENBRIDGE AND OXTED AGRICULTURAL SHOW
Rhif yr elusen: 1102127
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £666.35k | £667.29k | £41.32k | £722.53k | £789.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £673.69k | £679.63k | £170.29k | £708.41k | £781.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £108.20k | £90.14k | N/A | £79.58k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £550.94k | £569.04k | N/A | £637.17k | £781.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.21k | £8.11k | N/A | £5.05k | £7.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £725 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £673.36k | £679.38k | N/A | £708.41k | £781.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £334 | £250 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.75k | £0 | N/A | £5.03k | £6.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.00k | £0 | N/A | £6.00k | £6.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.