Hanes ariannol RELATE WEST AND MID KENT
Rhif yr elusen: 1105903
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £225.95k | £193.94k | £213.63k | £166.74k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £226.13k | £216.53k | £219.32k | £220.15k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £48.60k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £38.30k | £12.00k | £4.97k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.