ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF HILBRE
Rhif yr elusen: 1103822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Forshaw | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Susan Mary McMillan | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|||||
Tony Lamberton | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
Peter George Hinton | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|||||
David John Gregson | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
ANDY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 27 August 2012 |
|
|
||||
BARBARA FLORENCE BURTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE MARGARET LONGWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.