ymddiriedolwyr CARMARTHEN U3A
Rhif yr elusen: 1100107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter loughran | Cadeirydd | 19 May 2022 |
|
|||||
Ann Tyson | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Juliet Allison | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Phillippa Verity Davies | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Ann Kitchen | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|
||||
Ruth Morris | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Eric Kitchen | Ymddiriedolwr | 04 June 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.