Hanes ariannol JOB'S CLOSE RESIDENTIAL HOME FOR THE ELDERLY
Rhif yr elusen: 1101597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £786.11k | £1.03m | £1.25m | £1.26m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £925.05k | £956.10k | £1.05m | £1.07m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £147.61k | £134.45k | £159.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £92.96k | £79.21k | £981 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.30k | £550 | £5.54k | £70 | £17.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £763.75k | £1.03m | £1.15m | £1.18m | £1.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.06k | £32 | £32 | £43 | £1.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £92.96k | £79.21k | £981 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £925.05k | £956.10k | £1.05m | £1.07m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.15k | £17.54k | £20.11k | £15.75k | £31.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.