ymddiriedolwyr THE TRUST FOR DEVELOPING COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 1106623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Pattinson | Cadeirydd | 25 September 2020 |
|
|
||||
Rowan Hillier | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Sarah McConnell | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|||||
Tania Skae | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Shaun Michael Kennedy | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Denis Byrne | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
Geoffrey Heath | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
ROBERT BROWN MBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.