Hanes ariannol RELATE BROMLEY
Rhif yr elusen: 1100697
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £429.66k | £511.49k | £625.99k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £443.43k | £447.79k | £636.38k | £101.69k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.70k | £0 | £2.07k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.00k | £13.00k | £151.67k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.31k | £200 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £74.26k | £62.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £408.79k | £563.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £230 | £126 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £26.91k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £447.79k | £587.03k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £49.35k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.32k | £4.38k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.