Hanes ariannol TAX VOLUNTEERS
Rhif yr elusen: 1102276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £825.91k | £870.36k | £688.17k | £766.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £950.68k | £819.09k | £737.60k | £648.02k | £780.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £340.00k | £314.16k | £270.00k | £270.00k | £271.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £864.52k | £738.39k | £754.15k | £540.49k | £618.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £145.10k | £87.30k | £116.16k | £147.66k | £147.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £152 | £217 | £52 | £20 | £896 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £74.92k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £877.51k | £765.65k | £681.91k | £611.30k | £741.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £73.17k | £53.44k | £55.69k | £36.72k | £39.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.56k | £21.91k | £27.77k | £36.69k | £43.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.