ymddiriedolwyr SOCIETY OF THE SACRED MISSION
Rhif yr elusen: 1101444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Adrian Arnold | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Rev Christopher Irvine | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Rev Robert Cooper | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|||||
Rev Sheila Bamber | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|||||
Mark Tomlinson | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|
||||
Rev ROBERT JOHN STRETTON | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||
Rev EDWARD SYDNEY JOHN EWER | Ymddiriedolwr | 03 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.