Hanes ariannol STYLE ACRE
Rhif yr elusen: 1101626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.85m | £8.40m | £9.70m | £10.06m | £10.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.82m | £8.41m | £8.95m | £10.01m | £10.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.99m | £7.72m | £8.72m | £8.94m | £9.76m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.00k | £15.00k | £279.43k | £336.46k | £23.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £463.01k | £300.26k | £759.48k | £716.38k | £404.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.99m | £7.72m | £8.72m | £8.94m | £9.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.85k | £19.17k | £18.89k | £23.21k | £36.30k | |
|
Incwm - Arall | £379.88k | £366.30k | £200.06k | £378.76k | £407.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £40.59k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.75m | £8.34m | £8.90m | £9.95m | £10.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £64.33k | £67.93k | £49.82k | £68.60k | £63.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.05k | £11.54k | £16.60k | £18.54k | £31.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.