ymddiriedolwyr STYLE ACRE
Rhif yr elusen: 1101626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Christopher Boulton | Cadeirydd | 21 January 2016 |
|
|
||||
Paul Francis Brice | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Julia Elizabeth Marsan | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Rachel Margaret Cox | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Neil Rawsthorne | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Lara Fromings | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Paul Townsend | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|||||
Keith Tibbs | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
||||
SARAH-ANN NYE | Ymddiriedolwr | 09 July 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.