Hanes ariannol AFRICAN FOUNDATION FOR DEVELOPMENT AFFORD
Rhif yr elusen: 1104682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £998.16k | £287.72k | £355.57k | £655.19k | £543.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £940.46k | £748.41k | £571.47k | £439.74k | £507.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.66k | N/A | N/A | £15.17k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £992.50k | N/A | N/A | £640.02k | £543.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £940.46k | N/A | N/A | £439.74k | £507.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £11.66k | £12.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £32.57k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.