Hanes ariannol EDUCATION POLICY INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1102186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £1.61m | £1.34m | £1.78m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.42m | £1.38m | £1.33m | £1.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £183.72k | £139.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £32.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £875.19k | £939.58k | £846.90k | £957.60k | £532.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.67k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £276.76k | £668.38k | £488.22k | £823.91k | £822.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £939 | £2.58k | £929 | £726 | £6.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.28m | £1.29m | £1.21m | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £129.65k | £141.40k | £90.90k | £128.89k | £136.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.88k | £23.29k | £23.62k | £23.61k | £33.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.