Hanes ariannol THE DAVID CLARKE RAILWAY TRUST
Rhif yr elusen: 1104839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.46m | £880.75k | £1.94m | £1.04m | £1.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £949.74k | £196.44k | £909.36k | £2.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.42m | £864.34k | £1.93m | £1.02m | £1.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.00k | £9.60k | £8.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.76k | £6.81k | £3.18k | £17.53k | £77.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £211.47k | £340.39k | £1.07m | £334.55k | £553.48k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £941.36k | £187.61k | £899.51k | £2.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.50k | £8.38k | £8.83k | £9.85k | £10.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.73k | £8.12k | £9.70k | £14.64k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.35m | £909.98k | £154.53k | £860.46k | £1.97m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.