Hanes ariannol PALLANT HOUSE GALLERY
Rhif yr elusen: 1102435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.58m | £2.99m | £5.49m | £4.46m | £2.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.09m | £2.22m | £1.60m | £1.94m | £2.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £130.00k | £130.00k | £327.90k | £175.53k | £220.76k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.27m | £1.73m | £4.76m | £3.46m | £1.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £342.38k | £37.62k | £11.88k | £44.64k | £74.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £397.28k | £636.78k | £286.92k | £594.83k | £885.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £564.34k | £593.69k | £431.26k | £362.40k | £339.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £5.64k | £0 | £10.00k | £377.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.04m | £2.12m | £1.53m | £1.85m | £2.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £50.73k | £95.98k | £66.08k | £87.03k | £96.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.13k | £52.29k | £50.64k | £70.81k | £55.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.