ymddiriedolwyr THE REFUGEE AND MIGRANT CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1104779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN JOHN CARTWRIGHT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rabjot Kaur Grewal | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Emma Cairns | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Yusuf Shafi | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|||||
Sarah Sylvester | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
DAVID OLIVER | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Anne-Marie Powell | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
Dr JOHN BLACK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD ASHWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.