ymddiriedolwyr THE ROTARY CLUB OF STAFFORD KNOT TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1102475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert John Hindle | Cadeirydd | 01 July 2019 |
|
|
||||
Elaine Sharpe | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Susan Joy Whiting | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
Gary Sharpe | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Sarah Edge | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Geoffrey William Cooper | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.