Hanes ariannol ELLESMERE COLLEGE LIMITED
Rhif yr elusen: 1103049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.80m | £10.36m | £9.57m | £9.57m | £12.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.03m | £10.02m | £9.54m | £10.73m | £12.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.11m | £7.72k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £72.19k | £1.18m | £54.89k | £32.57k | £20.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £461.03k | £92.40k | £55.49k | £220.02k | £635.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.25m | £9.08m | £8.35m | £9.98m | £11.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.12k | £6.26k | £8.28k | £6.69k | £7.31k | |
|
Incwm - Arall | £8.88k | £1.88k | £1.11m | £141.94k | £62.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.90m | £8.89m | £8.54m | £9.41m | £10.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £132.87k | £1.13m | £1.00m | £1.31m | £1.91m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.19k | £0 | £2.35k | £2.52k | £2.47k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.