Hanes ariannol UNITED ST SAVIOUR'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1103731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.21m | £3.00m | £3.05m | £2.75m | £5.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.13m | £2.52m | £2.54m | £1.90m | £2.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.00k | £12.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.73k | £295.26k | £817.82k | £227.60k | £2.98m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £547.39k | £551.05k | £586.10k | £647.81k | £650.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £200.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.65m | £1.80m | £1.64m | £1.87m | £2.15m | |
|
Incwm - Arall | £4.17k | £356.10k | £3.15k | £2.21k | £16.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.00m | £2.25m | £2.11m | £1.49m | £2.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £128.30k | £271.87k | £422.23k | £405.60k | £347.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £193.83k | £112.69k | £77.57k | £81.85k | £101.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £922.62k | £970.84k | £1.13m | £408.77k | £1.31m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £108.79k | £254.86k | £410.38k | £392.47k | £61.85k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.