ymddiriedolwyr CREDU SUPPORTING YOUNG AND ADULT CARERS LIMITED
Rhif yr elusen: 1103712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabrielle Heathcote | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Emily Louise Bleakley | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Eluned Mair Yaxley | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Susanne Constance John | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
Margaret Hilda Evitts | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
John Raftree | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
MARILYN ANN JARVIS | Ymddiriedolwr | 24 September 2013 |
|
|
||||
ANN WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.