Hanes ariannol LANCASTER CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1103704
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/07/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £277.60k | £295.66k | £405.37k | £321.89k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £319.35k | £283.98k | £299.94k | £318.09k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.