Hanes ariannol MENTOR LINK
Rhif yr elusen: 1106171
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/11/2014 | 30/11/2015 | 30/11/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £166.89k | £178.05k | £226.26k | £182.65k | £215.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £165.24k | £179.46k | £225.70k | £181.64k | £200.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.