Hanes ariannol THE KOESTLER TRUST
Rhif yr elusen: 1105759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £758.99k | £904.31k | £1.41m | £1.26m | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £753.82k | £851.45k | £761.38k | £882.02k | £995.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £174.14k | £153.00k | £548.60k | £151.38k | £162.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £678.65k | £854.86k | £1.36m | £1.22m | £1.40m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £50.14k | £49.24k | £11.08k | £34.72k | £37.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.70k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £215 | £692 | £325 | £2.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £30.72k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £18.50k | £20.00k | £195.01k | £107.32k | £280.39k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £583.30k | £682.13k | £640.97k | £757.66k | £859.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £170.52k | £169.32k | £120.41k | £124.36k | £136.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.02k | £9.65k | £5.88k | £7.81k | £15.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.