Hanes ariannol CITIZENS ADVICE SERVICE IN THREE RIVERS
Rhif yr elusen: 1104392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £539.92k | £507.14k | £572.53k | £495.24k | £525.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £515.35k | £532.50k | £499.99k | £558.63k | £531.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £430.88k | £352.87k | £421.97k | £359.08k | £382.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.24k | £6.86k | £4.17k | N/A | £3.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £534.29k | £498.23k | £568.04k | N/A | £518.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.40k | £2.05k | £319 | N/A | £2.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £896 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £499.96k | £516.79k | £479.34k | N/A | £515.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.40k | £15.70k | £20.64k | N/A | £15.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.60k | £19.63k | £23.17k | N/A | £23.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.