Hanes ariannol EDNA NEWILL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1105333
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.29k | £5.14k | £4.54k | £92 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £130.09k | £119.77k | £144.44k | £3.41k | £4.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.