Hanes ariannol NATIONAL CENTRE FOR INDEPENDENT LIVING (NCIL)
Rhif yr elusen: 1113427
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £516.91k | £338.06k | £552.24k | £365.59k | £518.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £453.23k | £446.75k | £511.72k | £412.76k | £416.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.17k | N/A | £1.92k | N/A | £3.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.55k | N/A | £128.45k | N/A | £137.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £479.71k | N/A | £421.25k | N/A | £377.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.48k | N/A | £620 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £861 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £353.56k | N/A | £438.72k | N/A | £403.49k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.30k | N/A | £18.88k | N/A | £12.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.