Hanes ariannol HOME-START MANCHESTER
Rhif yr elusen: 1105353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £354.96k | £314.03k | £374.55k | £415.65k | £415.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £348.90k | £310.11k | £327.82k | £373.33k | £368.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £58.38k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.11k | £79.11k | £81.19k | £115.61k | £123.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.