Hanes ariannol FELIXSTOWE TRUST FOR CHRISTIAN CARE OF OLDER PEOPLE
Rhif yr elusen: 1107121
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2010 | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.97k | £52.91k | £55.37k | £63.27k | £82.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.29k | £44.27k | £54.79k | £62.86k | £87.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.