Dogfen lywodraethu FIBROMYALGIA SOUTH EAST SUPPORT
Rhif yr elusen: 1108454
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07/06/2004 AS AMENDED ON 07/02/2005 AS AMENDED ON 25/10/2006 AS AMENDED ON 15/10/2009 AS AMENDED ON 01/08/2011 AS AMENDED ON 26/10/2013
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SICKNESS OF AND PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH OF PEOPLE WITH FIBROMYALGIA THROUGH THE PROVISION OF INFORMATION AND SUPPORT TO INDIVIDUALS SUFFERING FROM FIBROMYALGIA AND THEIR FAMILIES AND CARERS AND THE PROMOTION OF A GREATER UNDERSTANDING AND AWARENESS OF THE SYNDROME AMONGST THE GENERAL PUBLIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED. IN PRACTICE SURREY AND SUSSEX.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.