Hanes ariannol GLOBAL GENERATION
Rhif yr elusen: 1106420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £711.87k | £923.88k | £752.04k | £885.46k | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £617.03k | £808.55k | £622.08k | £790.82k | £958.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.62k | N/A | £13.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £66.18k | £43.34k | £129.82k | £212.12k | £141.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £60.93k | £116.53k | £65.63k | £63.68k | £270.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £387.48k | £492.10k | £186.76k | £212.67k | £24.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £263.13k | £312.92k | £498.07k | £608.45k | £1.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £342 | £2.33k | £1.58k | £653 | £1.07k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £602.37k | £792.83k | £607.61k | £763.27k | £923.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.66k | £15.73k | £14.46k | £27.55k | £34.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.89k | £2.66k | £6.81k | £7.73k | £8.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.