Dogfen lywodraethu INSTITUTE OF IMAGINATION
Rhif yr elusen: 1109276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 OCTOBER 2003 AS AMENDED BY RESOLUTION ON 6 FEBRUARY 2008 AND CERTIFICATES OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 16 JUNE 2009 AND 17 AUGUST 2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23/02/2015 as amended on 07 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS BY THE PROVISION AND CONDUCT OF A CHILD-CENTRED MUSEUM DESIGNED AND ADAPTED TO STIMULATE CURIOSITY AND MOTIVATE LEARNING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.