Hanes ariannol THE BESSIE ANN CANNING TRUST
Rhif yr elusen: 1106778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/09/2018 | 20/09/2019 | 20/09/2020 | 20/09/2021 | 20/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.49k | £16.69k | £7.22k | £6.53k | £8.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.18k | £17.67k | £16.73k | £12.93k | £3.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.