Hanes ariannol AFRICAN REVIVAL
Rhif yr elusen: 1108718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £656.23k | £665.91k | £453.80k | £643.18k | £505.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £618.86k | £625.05k | £423.59k | £461.77k | £614.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.99k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £605.72k | £640.39k | N/A | £381.20k | £260.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £47.99k | £21.96k | N/A | £1.61k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £259.17k | £243.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.51k | £3.55k | N/A | £1.20k | £2.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £591.96k | £600.88k | N/A | £358.17k | £478.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.91k | £24.16k | N/A | £103.60k | £136.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.60k | £6.60k | N/A | £5.77k | £8.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £92.43k | N/A | £58.94k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.