Hanes ariannol BATEMOOR AND JORDANTHORPE NEIGHBOURHOOD AND SAFETY FORUM
Rhif yr elusen: 1109366
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 30/09/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.68k | £192.75k | £165.47k | £42.69k | £18.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.87k | £186.69k | £168.31k | £39.10k | £29.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.