ymddiriedolwyr SOUTHWARK DIOCESAN WELCARE
Rhif yr elusen: 1107859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER HOWARD TAYLOR | Cadeirydd | 21 October 2021 |
|
|
||||
Shaun Peter Macdonald | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Natalie Walters | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Rev Alison Mary Kerr | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|||||
Rev Gregory Stephen Prior | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|||||
Louise Villeneau | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.