Hanes ariannol THE SCHRODER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1107479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04m | £535.69k | £484.95k | £5.60m | £576.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £1.51m | £1.48m | £2.46m | £1.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.51m | £0 | N/A | £5.12m | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £494.89k | £489.17k | N/A | £415.42k | £504.72k | |
|
Incwm - Arall | £39.90k | £46.51k | N/A | £66.30k | £71.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £1.50m | N/A | £2.44m | £1.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.05k | £13.92k | N/A | £12.91k | £14.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.55k | £7.50k | N/A | £6.00k | £6.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.33m | £1.35m | N/A | £2.27m | £1.79m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.05k | £13.92k | N/A | £12.91k | £14.94k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.